Auskünfte zu Karl Jaberg-Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Karl Jaberg-Stiftung
- Karl Jaberg-Stiftung in Bern ist eine Stiftung aus dem Bereich «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen». Karl Jaberg-Stiftung ist aktiv.
- Karl Jaberg-Stiftung wurde am 29.03.1975 gegründet.
- Die Organisation hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 11.10.2023 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die gemeldete UID ist CHE-110.378.363.
Management (6)
neueste Stiftungsräte
Prof. Dr. Peter Schneemann,
Prof. Dr. Silvia Natale,
Prof. Dr. Yvette Bürki,
Prof. Dr. Sandrine Zufferey,
Prof. Dr. David Britain
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.03.1975
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.7.016.010-5
UID/MWST
CHE-110.378.363
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Stiftung bezweckt Druckbeiträge an tüchtige Doktorandinnen/Doktoranden und Habilitandinnen/Habilitanden der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern auszurichten, wobei in erster Linie Romanistinnen/Romanisten zu berücksichtigen sind; Besondere Anschaffungen zur Ergänzung der dem Romanischen Seminar angegliederten «Karl Jaberg-Bibliothek» zu ermöglichen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
von Graffenried AG Treuhand | Bern | 27.06.2017 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Gosteli Treuhand AG in Liquidation | Ins | 14.09.2006 | 26.06.2017 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Jaberg Karl-Stiftung
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karl Jaberg-Stiftung
Publikationsnummer: HR02-1005857678, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Karl Jaberg-Stiftung, in Bern, CHE-110.378.363, Stiftung (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654876).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rippl, Gabriele, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneemann, Peter Johannes Prof. Dr., von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005654876, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Karl Jaberg-Stiftung, in Bern, CHE-110.378.363, Stiftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005543804).
Urkundenänderung:
24.11.2022.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt Druckbeiträge an tüchtige Doktorandinnen/Doktoranden und Habilitandinnen/Habilitanden der Philosophisch-historischen Fakultät der Universität Bern auszurichten, wobei in erster Linie Romanistinnen/Romanisten zu berücksichtigen sind;
Besondere Anschaffungen zur Ergänzung der dem Romanischen Seminar angegliederten «Karl Jaberg-Bibliothek» zu ermöglichen.
Publikationsnummer: HR02-1005543804, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Karl Jaberg-Stiftung, in Bern, CHE-110.378.363, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349564).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürki, Yvette Prof. Dr., von Langnau im Emmental, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, Kassierin, Sekretärin, mit Einzelunterschrift];
Natale, Silvia Prof. Dr., von Muri bei Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied und Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.